Entreprise : COMPAGNIE GOURMANDE - SIREN 441 873 676
Identité
Dénomination
COMPAGNIE GOURMANDE
SIREN (siège)
441 873 676
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2002
Date de fin de la personne morale
05/05/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE DENIS PAPIN 91380 CHILLY-MAZARIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA VIGNE AUX LOUPS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC ANNIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
ROTROU MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BGA EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Torcy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/04/2002
Siret
44187367600023
Nom commercial
GESTION GOURMANDE
Code APE
158A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication de produits alimentaires de toute nature, distribution en gros, demi-gros ou détail et stockage de produits surgelés
Adresse
RUE Rue Denis Papin
91380 , Chilly-Mazarin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI de la Vigne aux loups
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/2002
Siret
44187367600015
Code APE
741J
Adresse
FERME DE FROMENTEAU
91470 , PECQUEUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6726
Date d'ajout
11/03/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 11/03/2010 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4386
Date d'ajout
13/10/2009
Description
Ordonnance en date du 09/10/2009 , met fin à la mission de Me Du Buit, commissaire a l'execution du plan
Numéro d'observation
5534
Date d'ajout
06/10/2008
Description
Ordonnance en date du 04,09,2008 , met fin à la mission de ME DU BUIT REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
21440
Date d'ajout
17/12/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 17/12/2007 nommant M. Francois juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1304
Date d'ajout
25/03/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 25/03/2004 nommant MME DHOURY juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
630
Date d'ajout
20/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY En date du 16/02/2004 Prononçant la confusion des patrimoines actifs et passifs de SAS COMPAGNIE GOURMANDE et SARL NICOLAS GOURMAND, RCS 1997B620
Numéro d'observation
6712
Date d'ajout
08/07/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 30/06/2003 , arrêtant le plan de cession au profit de ATREBATES . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me DU BUIT 5 BD DE L'EUROPE 91050 EVRY CEDEX , durée du plan 12 mois , maintient représentant des créanciers Me DU BUIT 5 BD DE L'EUROPE 91050 EVRY CEDEX , maintient administrateur Me LIBERT 19 AVE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES , nom du juge commissaire : M. BOURLIER
Numéro d'observation
4977
Date d'ajout
03/03/2003
Description
Le tribunal de commerce de EVRY a prononcé en date du 03/03/2003 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général sous le numéro 2003J00171 , date de cessation des paiements le 27/02/2003 , et a désigné juge commissaire M. BOURLIER , juge commissaire suppléant M. PEIGER , administrateur ME LIBERT 19 AVENUE CARNOT 91100 CORBEIL ESSONNES avec pour mission de assister le debiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , représentant des créanciers ME DU BUIT 5 BOULEVARD DE L'EUROPE 91050 EVRY CEDEX , et a ouvert une période d'observation expirant le 03/09/2003 . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 18 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
4890
Date d'ajout
27/02/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de EVRY , en date du 27/02/2003
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/12/2002
Description
chat d un fonds de commerce de : tous produits alimentaires et non alimentaires notamment boulangerie, sandwichs et pizzas, prestations de services situé ZI de la Vigne aux Loups - Rue Denis Papin 91380 CHILLY MAZARIN moyennant le prix de 727 095,48 euros - oppositions chez Me LIBERT administrateur judiciaire 19 Avenue Carnot 91100 CORBEIL ESSONNES - ancien propriétaire la Société MAGASIN DE DISTRIBUTION RCS CRETEIL B 302 178 132 - Journal : la Semaine de l 'ile de France du 26/11/2002 - l'entrée en jouissance est fixée rétroactivement au 16/05/2002 - Parution au bodacc le 15/12/2002 sous le numéro 240 A.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).