Entreprise : SAINT CHRISTOPHE - SIREN 441 860 087
Identité
Dénomination
SAINT CHRISTOPHE
SIREN (siège)
441 860 087
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2002
Début d’activité
01/03/2002
Date de fin de la personne morale
15/04/2052
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage laitier promotion et développement
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
LE TOURNES 32140 MASSEUBE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE BELLIARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBIAN JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
MASSEUBE
Nom, Prénom(s)
FURCATTE THIERRY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
MASSEUBE
Nom, Prénom(s)
SOUQUES CLEMENT , ROBERT , SALVY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Auch
Dénomination
COOPERATIVE VIVADOUR
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Riscle
Dénomination
CAMPUS LA SALLE SAINT CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Masseube
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
44186008700028
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage laitier promotion et développement
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE TOURNES
32140 , MASSEUBE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE BELLIARD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/2002
Siret
44186008700010
Code APE
012A
Adresse
183 AV DES ETATS UNIS
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3095
Date d'ajout
07/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/04/2008 : Partant : BELMONTE Georges, Gérant(e) Changement de qualité : INSTITUT SAINT-CHRISTOPHE représentée par BELMONTE Georges, Associé Société Civile devient Gérant associé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1429
Date d'ajout
03/05/2007
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 01/12/2006 ANCIENNE : DOUMA NOUVELLE : SAINT CHRISTOPHE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A COMPTER DU 01/12/2006 : NOUVEAU : ELEVAGE LAITIER ,PROMOTION ET DEVELOPPEMEN AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/12/2006 ANCIEN : 8 000 EUR NOUVEAU : 50 000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/12/2006 : NOUVEAU : AUBIAN JEAN MICHEL, ASSOCIÉ NON EXPLOITANT NOUVEAU : FURCATTE THIERRY, ASSOCIÉ NON EXPLOITANT NOUVEAU : SOUQUES JEAN BERNARD, ASSOCIÉ NON EXPLOITANT NOUVEAU : COOPERATIVE VIVADOUR REPRESENTEE PAR PARGADE GERARD, ASSOCIÉ NON EXPLOITANT
Numéro d'observation
827
Date d'ajout
13/03/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 13/09/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 183 AV. DES ETATS UNIS - TOULOUSE 31200 TOULOUSE NOUVELLE ADRESSE : DOMAINE BELLIARD 32140 MASSEUBE MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 13/09/2006 : PARTANT : SOCIETE 3A COOP -SA-, GÉRANT(E) NOUVEAU : BELMONTE GEORGES, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).