Entreprise : MORIN - LENOGUE TRANSPORTS - SIREN 441 722 659
Identité
Dénomination
MORIN - LENOGUE TRANSPORTS
SIREN (siège)
441 722 659
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2002
Date de fin de la personne morale
24/04/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
655500 EUR
Adresse du siège
ZA DES SUZEROLLES 49140 SEICHES-SUR-LE-LOIR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES SUZEROLLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEYRAT BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Dracy-le-Fort
Nom, Prénom(s)
LECUELLE BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Virey-le-Grand
Dénomination
CABINET SORECO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
DOLE
Dénomination
CABINET CIFRALEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LAVAL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/04/2002
Siret
44172265900014
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition cession et gestion de parts ou d' actions ou d' obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères à objet industriel commercial ou professionnel civil ou autres. Toutes prestations de services aux entreprises en matière de management direction stratégie études et conseils audits formation et accompagnement de toutes opérations en matière commerciale industrielle organisation financière et administrative.Transport public de marchandises loueur de véhicules industriels avec conducteur pour transport public routier - entretien et réparation de véhicules
Adresse
ZA des Suzerolles
49140 , Seiches-sur-le-Loir - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES SUZEROLLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7255
Date d'ajout
08/04/2019
Description
Radiation du RCS le 08/04/2019 avec effet au 03/04/2019 RADIATION D'OFFICE SUITE JUGT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7112
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs PAR JUGEMENT DU 03/04/2019,LE TRIBUNAL DE COMMERCE ANGERS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF. A COMPTER DU 03/04/2019 Date d'effet : 03/04/2019
Numéro d'observation
10900
Date d'ajout
16/10/2009
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure PAR JUGEMENT DU 14/10/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR Maître F. Bach 39, rue du Fort de Vaux BP 20211 49000 ANGERS A COMPTER DU 14/10/2009 Date d'effet : 14/10/2009
Numéro d'observation
9557
Date d'ajout
11/09/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT DU 09/09/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS RENOUVELLE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DU 09/09/2009 Date d'effet : 09/09/2009
Numéro d'observation
8255
Date d'ajout
07/08/2009
Description
Par jugement en date du 29.07.2009 le Tribunal de Commerce d'Angers constate le transfert des dossiers de Maître ROUSSEAU au nom de la SELARL AJ PARTENAIRES pris en la personne de Me Vincent ROUSSEAU, 2 rue de Bel AIR 49018 Angers cedex 01
Numéro d'observation
3358
Date d'ajout
16/03/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire PAR JUGEMENT DU 11/03/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ANGERS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A DESIGNE EN QUALITE DE : MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître F. Bach 39, rue du Fort de Vaux BP 20211 49000 ANGERS DESIGNE : MAITRE ROUSSEAU Rue de Bel Air ANGERS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'ASSISTANCE A FIXE LA DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 06/03/2009 A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 mois A COMPTER DU 11/03/2009 Date d'effet : 11/03/2009
Numéro d'observation
1727
Date d'ajout
05/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Partant : PERRIER François, Président Nouveau : NEYRAT Bruno, Président
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
729
Date d'ajout
26/03/2008
Description
Fusion - L236-1 à compter du 01/04/2007 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TRANSPORTS LENOGUE, (EURL), Zone Artisanale de Pont Rame 49430 Durtal TRANSPORT JACKIE MORIN, (SARL), ZA de la Suzerolle 49140 Seiches sur le Loir Actif net apporté : 607.391,02 E Cette fusion n'entraîne aucune augmentation du capital social
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NUMERO SIRET : 441 722 659 00014 CODE APE-NAF : 741J (CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L INSEE)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).