Entreprise : SG SPORT ET MANAGEMENT - SIREN 441 720 638
Identité
Dénomination
SG SPORT ET MANAGEMENT
SIREN (siège)
441 720 638
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
7 ALL MAURICE VIOLETTE 28500 TREON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GANDON SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
PIERRELAYE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/04/2002
Siret
44172063800044
Code APE
745A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FORMATION, RECRUTEMENT, ANIMATION, ENCADREMENT, CONSEIL VENTE OU CREATION D'OBJETS, ORGANISATION DE MANIFESTATIONS.
Adresse
7 ALL 7 ALLEE MAURICE VIOLLETTE
28500 , TREON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44172063800028
Code APE
745A
Adresse
5 RUE DE BRETAGNE
35540 , PLERGUER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/2002
Siret
44172063800010
Code APE
745A
Adresse
12 GRANDE RUE
60580 , COYE-LA-FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2004
Siret
44172063800036
Code APE
745A
Adresse
71 AV FLEURIE
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SOLEIL LEVANT TE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
706
Date d'ajout
09/02/2009
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance en date du 06/02/2009, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES a désigné Denis CHAPET en qualité de juge commissaire et à son défaut Alain HURON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1145
Date d'ajout
29/06/2006
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 29/06/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE CONTRE SG SPORT ET MANAGEMENT (SARLU) SOUS LE NUMERO 4166071, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Arlette LE GOFF, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MONSIEUR PHILIPPE, Liquidateur : MAITRE CHAVANE DE DALMASSY - 3, PL. MEZIRARD - 28100 DREUX ET A FIXE AU 27/06/2006 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 29/06/2006
Numéro d'observation
1128
Date d'ajout
27/06/2006
Description
Modification d'office par déclaration en date du 27/06/2006 , Mr GANDON , gérant , déclare l'état de cessation des paiements de la société SG SPORT ET MANAGEMENT . Il est sollicité la liquidation judiciaire . Date d'effet : 27/06/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX N° A-521 DU 07/06/2005 - OUEST FRANCE 85 DU 09/04/2005 & L'ECHO DE BROU DU 19/04/2005. LA SOCIETE NE MAINTIENT AUCUNE ACTIVITE A L'ADRESSE DE L'ANCIEN SIEGE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).