Entreprise : SCI LA CROIX DU GRAND ORME - SIREN 441 615 945
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2023)
Dénomination
SCI LA CROIX DU GRAND ORME
SIREN (siège)
441 615 945
Date d'immatriculation au RNE
15/04/2002
Date de fin de la personne morale
14/04/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
764000 EUR
Adresse du siège
114 RUE DE FOUGERES 35700 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERVAULT DENISE
Nom d'usage
HELIGON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HELIGON BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
DESILLE MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Servon-sur-Vilaine
Nom, Prénom(s)
DAVID JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
HUBERT MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Pleine-Fougères
Nom, Prénom(s)
BLOT DENISE
Nom d'usage
DESILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Servon-sur-Vilaine
Nom, Prénom(s)
MOREL LILIANE
Nom d'usage
HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Pleine-Fougères
Nom, Prénom(s)
DESILLE YOANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Noyal-sur-Vilaine
Nom, Prénom(s)
DESILLE RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Saint-Malo
Dénomination
SCI ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Noyal-sur-Vilaine
Dénomination
FINANCIERE DAVID-CHEMINEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/2002
Siret
44161594500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, propriété, administration, exploitation pär bail, location ou autrement de tous immeu blés ou biens immobiliers, acquisition de toutes parts de sci, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et suceptibles d'en favoriser la réalisation
Adresse
114 RUE 114 Rue de Fougères
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16112
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/06/2023
Description
Dissolution à compter du 31/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2022, siège de la liquidation : 93 Avenue Henri Fréville 35000 Rennes, parution de la publicité légale : Terra paru le 09/06/2023
Numéro d'observation
15903
Date d'ajout
06/06/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2022 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).