Entreprise : SCI OLISSER 62 - SIREN 441 531 381
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2021)
Dénomination
SCI OLISSER 62
SIREN (siège)
441 531 381
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2002
Fermeture de l'établissement - 44153138100016
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2021
Date de fin de la personne morale
02/04/2101
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
62 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLIER MANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
STE MARIE D ATTEZ
Nom, Prénom(s)
BERTRAND LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/03/2002
Siret
44153138100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS 62 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 APARIS
Adresse
62 RUE 62 rue Olivier De Serres
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002D0145910
Date d'ajout
16/08/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002D014592
Date d'ajout
16/08/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Itinérant DU : 05-08-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).