Entreprise : A7 MANAGEMENT - SIREN 441 484 763
Identité
(Entreprise radiée le 04/04/2018)
Dénomination
A7 MANAGEMENT
SIREN (siège)
441 484 763
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2009
Fermeture de l'établissement - 44148476300038
- Date d'effet de la fermeture : 30/01/2018
Fermeture de l'établissement - 44148476300012
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2009
Fermeture de l'établissement - 44148476300020
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2015
Date de fin de la personne morale
25/02/2101
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
18 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Billan BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
Grimonet CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
Fouchet JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Marly-la-Ville
Nom, Prénom(s)
Capizzi JOSEE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
Serrand ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Échenans-sous-Mont-Vaudois
Nom, Prénom(s)
Baumont FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Roppe
Nom, Prénom(s)
Dormois GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Échenans-sous-Mont-Vaudois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/02/2002
Siret
44148476300012
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
17 QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/02/2002
Siret
44148476300038
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres droits sociaux ainsi que de tous titres représentatifs de capital de sociétés commerciales cotées ou non et de sociétés civiles à l'exclusion de celles dont les titres confèrent à leur détenteur la qualité de commerçant.
Adresse
18 RUE 18 rue Pasquier
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
44148476300020
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
92 RUE CHAPTAL
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
92/94
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015D012669
Date d'ajout
04/04/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-01-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015D012665
Date d'ajout
06/03/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 18-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : La Loi DU : 19-12-2017, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/03/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).