Entreprise : NEXTIRAONE MANAGEMENT - SIREN 441 473 139
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2020)
Dénomination
NEXTIRAONE MANAGEMENT
SIREN (siège)
441 473 139
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2002
Fermeture de l'établissement - 44147313900067
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2016
Fermeture de l'établissement - 44147313900018
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2020
Fermeture de l'établissement - 44147313900026
- Date d'effet de la fermeture : 16/09/2002
Fermeture de l'établissement - 44147313900034
- Date d'effet de la fermeture : 24/05/2004
Fermeture de l'établissement - 44147313900042
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2006
Fermeture de l'établissement - 44147313900059
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2005
Date de fin de la personne morale
11/04/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
277000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BUROCLUB
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Negandhi JAYRAJ , DAMODARDAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Dénomination
NextiraOne Europe BV (immatriculation au RCS D'Amsterdam N°33171400)
Qualité
Président de SAS
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/03/2002
Siret
44147313900018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
10 RUE DE LA PAIX
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BUROCLUB
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2002
Siret
44147313900034
Code APE
741G
Adresse
56 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2004
Siret
44147313900042
Code APE
741G
Adresse
28 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2004
Siret
44147313900059
Code APE
741G
Adresse
25 RUE BALZAC
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2002
Siret
44147313900026
Adresse
52 AV JEAN JAURES
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2006
Siret
44147313900067
Nom commercial
NEXTIRAONE MANAGEMENT
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATION DE SERVICES D'ADMINISTRATION A DES SOCIETES FILIALES ET AFFILIEES
Adresse
84 RUE 84 Rue Charles Michels
93200 , Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B0604448
Date d'ajout
14/12/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002B0604443
Date d'ajout
06/11/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 30-10-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
40175
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Le tribunal de commerce de PARIS a ordonné en date du 31/08/2020 la clôture du plan de sauvegarde.
Numéro d'observation
2002B0604441
Date d'ajout
31/08/2020
Description
Le tribunal de commerce de PARIS a ordonné en date du 31/08/2020 la clôture du plan de sauvegarde.
Numéro d'observation
53386
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transfert de l'établissement principal à 10 rue de la Paix 75002 PARIS . Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC. .
Numéro d'observation
38726
Date d'ajout
31/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 30/03/2016 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 48 mois, nomme Commissaire à l'exécution du plan SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol met fin à la mission de l'administrateur SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol , 37 avenue de Friedland 75008 Paris , maintient Mandataire Judiciaire SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
30/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 30/03/2016 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Jay Negandhi, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 4 ans. Désigne SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SEL Abitbol Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Frédéric Abitbol , 37 avenue de Friedland 75008 Paris , Administrateur, maintient SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, maintient M. Bégon-Lours , Juge-commissaire, sous le numéro P201501759.
Numéro d'observation
88845
Date d'ajout
30/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28/09/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/10/2015
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
29/09/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/09/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 01/10/2015, soit jusqu'au 01/04/2016
Numéro d'observation
67209
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé en date du 01/06/2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Administrateur SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol 37 avenue de Friedland 75008 Paris Mandataire judiciaire SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
01/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 01/06/2015 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201501759 et a désigné juge commissaire : M. Jean-pierre Begon-Lours, juge commissaire suppléant : M. Guy Elmalek, administrateur : SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol 37 avenue de Friedland 75008 Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 01/10/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).