Entreprise : SCI LE LOHIS - SIREN 441 434 222
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2024)
Dénomination
SCI LE LOHIS
SIREN (siège)
441 434 222
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2002
Fermeture de l'établissement - 44143422200010
- Date d'effet de la fermeture : 17/01/2024
Date de fin de la personne morale
07/04/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE DE PAIMPONT 56430 CONCORET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Concoret
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER JEAN-YVES , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Ploërmel
Nom, Prénom(s)
POMPEI CAMILLE , JEAN-PIERRE , EVANGELISTA , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Mauron
Nom, Prénom(s)
POMPEI PIERRE , CAMILLE , EVANGELISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1932
Commune de résidence
Concoret
Dénomination
ENTREPRISE POMPEI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Léry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
44143422200010
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
RUE DE PAIMPONT
56430 , CONCORET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Concoret
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3167
Date d'ajout
19/03/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2992
Date d'ajout
14/03/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/01/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/03/2024
Description
Dissolution à compter du 17/01/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/01/2024, siège de la liquidation : Rue de Paimpont 56430 Concoret, parution de la publicité légale : actu.fr-Terra paru le 06/03/2024
Numéro d'observation
2416
Date d'ajout
22/03/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2018 : Nouveau : POMPEI Camille, Jean-Pierre, Evangélista, Antoine, Associé indéfiniment responsable, Nouveau : POMPEI Pierre, Camille, Evangéliste, Associé indéfiniment responsable, Nouveau : ENTREPRISE POMPEI, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 302 566 609, Associée indéfiniment responsable, Changement de qualité : GAUTHIER Jean-Yves, Marie, Gérant devient Gérant Associé indéfiniment responsable, demeurant 5 Impasse d'Armorique - 56800 PLOERMEL.
Numéro d'observation
1859
Date d'ajout
12/04/2012
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 26/03/2012 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).