Entreprise : SCI CAMILLE YOANN - SIREN 441 342 730
Identité
(Entreprise radiée le 10/07/2024)
Dénomination
SCI CAMILLE YOANN
SIREN (siège)
441 342 730
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2010
Date de fin de la personne morale
14/12/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 LA FURETAIS 44130 BOUVRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER MICHEL , MARC , LEON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Bouvron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/2002
Siret
44134273000013
Adresse
RUE DES VIGNERONS
44220 , COUERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
44134273000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 CHE MONTPLAISIR
44100 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2010
Siret
44134273000039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation par bail ou location de biens immobiliers
Adresse
6 LA FURETAIS
44130 , BOUVRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/07/2024
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : L'InformateurJudiciaire.fr DU : 11-07-2024, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/07/2024
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2023
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/06/2011
Description
275020110609 ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 14/02/2011 Ancien associé indéfini.Respon : Madame CHEVALLIER née DESMAS Béatrice Elisabeth Ma. Ancien associé indéfini.Respon : Mr DUBOIS Dominique Antoine Philippe Marie.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/12/2010
Description
Actes constitutifs déposés au Greffe du Tribunal d e Commerce de ST NAZAIRE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/12/2010
Description
700020101215 DCRF20101215 ********* Immatriculation SCI 1 Gérant par suite de transfert du siège social Date d'effet de la formalité: 15/11/2010 Gérant associé indéfinim. Resp : Mr CHEVALLIER Michel Marc Léon. Associé indéfiniment responsab : Mr DUBOIS Dominique Antoine Philippe Marie. Associé indéfiniment responsab : Madame CHEVALLIER née DESMAS Béatrice Elisabeth Ma. ... Anc. siège social : 10 Chemin Montplaisir 44100 NANTES ... Nouv. siège social : 6 La Furetais 44130 BOUVRON
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/12/2010
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de NANTES (44100), 10 Chemin Montplaisir exploité du 01/07/2002 au 14/11/2010 - à - BOUVRON (44130), 6 La Furetais, à compter du 15/11/2010, entrainan t l'immatriculation au RCS de ST NAZAIRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).