Entreprise : FINANCIERE L.G. - SIREN 441 337 045
Identité
Dénomination
FINANCIERE L.G.
SIREN (siège)
441 337 045
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2002
Début d’activité
22/02/2002
Date de fin de la personne morale
26/03/2101
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations directes ou indirectes par tous moyens, l'achat, la souscription, la gestion de tous droits sociaux, actions, obligations dans toutes affaires ou entreprises. L'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant à la conduite de leur politique
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
62910 EUR
Adresse du siège
LD TREGRAIN 56130 FEREL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT TREGRAIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GENTIL JEAN-FRANCOIS , BAZILE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Férel
Nom, Prénom(s)
LE GENTIL ALICE , CATHERINE , FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Férel
Nom, Prénom(s)
LE GENTIL GERMAIN , JEAN , ALICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Férel
Dénomination
DIFFERENCE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Carquefou Cedex
Dénomination
AEC COMMISSARIAT - COCERTO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Carquefou Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/02/2002
Siret
44133704500013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations directes ou indirectes par tous moyens, l'achat, la souscription, la gestion de tous droits sociaux, actions, obligations dans toutes affaires ou entreprises. L'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant à la conduite de leur politique
Autres Activités
La prise de tous intérêts et participations directes ou indirectes par tous moyens, l'achat, la souscription, la gestion de tous droits sociaux, actions, obligations dans toutes affaires ou entreprises. L'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant à la conduite de leur politique
Adresse
LD TREGRAIN
56130 , FEREL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT TREGRAIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2233
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/03/2018 : Modifié : LE GENTIL Jean-François Bazile Marie, Président, demeurant 17 Lieudit Trégrain - 56130 FEREL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
789
Date d'ajout
18/02/2013
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2013 : Nouveau : AEC COMMISSARIAT - COCERTO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : DIFFERENCE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : LE GENTIL Jean-François Bazile Marie, Gérant devient Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).