Entreprise : HOLDING DE L'OCEAN - SIREN 441 307 097
Identité
Dénomination
HOLDING DE L'OCEAN
SIREN (siège)
441 307 097
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2002
Début d’activité
19/03/2002
Date de fin de la personne morale
20/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
contrôle de toutes sociétés filiales, administration et gestion de sociétés filiales prestations de services études et conseils notamment en matière d'organisation management d'entreprises gestion administrative financière commerciale et communication
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
610000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE MAILLEZAIS 17137 L'HOUMEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHADAIGNE MEDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Ecouflant
Nom, Prénom(s)
LAUNAY ERIC , LUC , DENIS , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
L'Houmeau
Dénomination
A.C.C.V. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ecouflant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/03/2002
Siret
44130709700028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
contrôle de toutes sociétés filiales, administration et gestion de sociétés filiales, prestations de services, études et conseils notamment en matière d'organisation, management d'entreprises, gstion administrative, financière, commerciale et communication
Autres Activités
contrôle de toutes sociétés filiales, administration et gestion de sociétés filiales, prestations de services, études et conseils notamment en matière d'organisation, management d'entreprises, gstion administrative, financière, commerciale et communication
Adresse
8 RUE DE MAILLEZAIS
17137 , L'HOUMEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2002
Siret
44130709700010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LA PASSE
17670 , LA COUARDE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA COUARDE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
460
Date d'ajout
20/01/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 07/12/2013 : Ancienne adresse : la Passe - la Couarde-sur-Mer 17670 La Couarde-en-Ré Nouvelle adresse : 8 rue de Maillezais 17137 L'Houmeau refont de l'objet et Modification d'activité de l'établissement principal situé 8 rue de Maillezais 17137 L'Houmeau à compter du 07/12/2013 Ancienne : Prise de tous intérêts et participation et gestion de ces prises d'intérêts et participations Nouvelle : contrôle de toutes sociétés filiales, administration et gestion de sociétés filiales, prestations de services, études et conseils notamment en matière d'organisation, management d'entreprises, gstion administrative, financière, commerciale et communication Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/12/2013 : Modifié : LAUNAY Eric, Luc, Denis, Bernard, Président, demeurant 8 rue de Maillezais 17137 L'Houmeau Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 8 rue de Maillezais 17137 L'Houmeau à compter du 07/12/2013 Ancienne : Prise de tous intérêts et participation et gestion de ces prises d'intérêts et participations Nouvelle : contrôle de toutes sociétés filiales, administration et gestion de sociétés filiales, prestations de services, études et conseils notamment en matière d'organisation, management d'entreprises, gstion administrative, financière, commerciale et communication
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1477
Date d'ajout
25/02/2013
Description
Transformation de la société à compter du 31/12/2012 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2012 : Nouveau : SARL A.C.C.V. AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CHADAIGNE Médéric, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : LAUNAY Eric Luc Denis Bernard, Gérant devient Président
Numéro d'observation
5062
Date d'ajout
19/12/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.05 NOUVELLE : 31.12 L'EXERCICE EN COURS SERA CLOS LE 31.12.2005 Date d'effet : 30/11/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).