Entreprise : COUZON - SIREN 441 286 184
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2022)
Dénomination
COUZON
SIREN (siège)
441 286 184
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2002
Date de fin de la personne morale
29/07/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
914674 EUR
Adresse du siège
VALETTE 63120 COURPIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JANCOVICI JEAN , MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
ORSAY
Nom, Prénom(s)
VOISINE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE PECQ
Nom, Prénom(s)
FEINGOLD ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
PARIS 15
Nom, Prénom(s)
NOUCHY MURIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
GROUPE ESSOR
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ÉVRY-COURCOURONNES
Dénomination
REGEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SCP GVA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44128618400045
Code APE
524J
Origine du fonds
Autre
Adresse
Z I DE FELET
63300 , THIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44128618400037
Code APE
286A
Origine du fonds
Autre
Adresse
LD LA CROIX DU POYET
63250 , CHABRELOCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/2002
Siret
44128618400029
Code APE
286A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA REPRISE DES ACTIFS DEPENDANT DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES DES SOCIETES JEAN COUZON ET DASSO CONFORMEMENT AU JUGEMENT RENDU PAR LE TC DE THIERS LE 7 DECEMBRE 2001 PUIS L'EXPLOITATION DE CES ACTIFS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER DE FABRICATION ET DE VENTE DE TOUS OBJETS OU PRODUITS DE COUTELLERIE ORFEVRERIE COUVERTS ET TOUS OBJETS UTILISES POUR LA CUISINE OU LE SERVICE DE TABLE ; L'ACHAT LA REVENTE DE TOUS ARTICLES DE MEME NATURE QUE CEUX SPECIFIES CI-DESSUS AINSI QUE TOUS OBJETS NORMALEMENT VENDUS DANS LES MAGASINS DE CADEAUX.
Adresse
VALETTE
63120 , COURPIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44128618400011
Adresse
4 PARC DES FONTENELLES
78870 , BAILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44128618400052
Code APE
286A
Origine du fonds
Création
Activité principale
La reprise des actifs dépendants des redressements judiciaires des sociétés Jean Gouzon et Dasso conformément au jugement rendu par le TC de Thiers le 07/12/2001 puis l'exploitation de ces actifs dans le cadre d'une activité tant en France qu'à l'étranger de fabrication et de vente de tous objets ou produits de coutellerie orfèvrerie couverts et tous objets utilisés pour la cuisine ou le service de table; l'achat la revente de tous articles de même nature que ceux spécifiés ci-dessus ainsi que tous objets normalement vendus dans les magasins de cadeaux.
Adresse
85 RUE GALLIENI
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84863
Date d'ajout
23/08/2022
Description
Radiation d'office à compter du 18/08/2022 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 18/08/2022 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14929
Date d'ajout
18/08/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 18/08/2022 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Numéro d'observation
32110
Date d'ajout
18/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND En date du 11/03/2014 , Désignant SELRL BAULAND GLADEL & MARTINEZ, représentée par Me Vincent GLADEL En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
75438
Date d'ajout
12/12/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS A MODIFIE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SA COUZON (441286184) VALETTE 63120 COURPIERE POUR LA FIXER AU 1ER JUILLET 2005.
Numéro d'observation
1283
Date d'ajout
14/11/2006
Description
Divers procédures collectives PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/11/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS A MODIFIE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENT POUR LA FIXER AU 1er JUILLET 2005 ROLE N° : 2006 000694 - SOUS-REPERTOIRE : 2006000125 Date d'effet : 10/11/2006
Numéro d'observation
50180
Date d'ajout
26/01/2006
Description
Par jugement en date du 16/12/2005, le Tribunal de Commerce de Thiers a autorisé à titre exceptionnel le maintien de l'activité pour une période de deux mois.
Numéro d'observation
41100
Date d'ajout
25/10/2005
Description
Par arrêt en date du 13/10/2005, la Cour d'Appel de RIOM a prononcé la nullité du jugement du Tribunal de Commerce de Thiers en date du 7/09/2005. A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6/09/2005. A prononcé la liquidation judiciaire sans ouverture de période d'observation. A désigné M. Jean Perron en qualité de Juge-Commissaire et M. Philippe Hospital en qualité de Juge-Commissaire Suppléant. A désigné Maître Petavy Beaulieu III, 29 Bld Berthelot 63400 Chamalières, en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Numéro d'observation
1251
Date d'ajout
21/10/2005
Description
Divers procédures collectives Par arrêt en date du 13 octobre 2005, la Cour d'Appel de RIOM a : - prononcé la nullité du jugement du Tribunal de Commerce de THIERS en date du 7 septembre 2005, - prononcé la liquidation judiciaire de la SA COUZON, sans période d'observation, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 septembre 2005, - désigné M. Jean PERRON en qualité de Juge Commissaire et M. Philippe HOSPITAL en qualité de Juge suppléant, - désigné Me Jean-François PETAVY en qualité de liquidateur. Date d'effet : 13/10/2005
Numéro d'observation
38561
Date d'ajout
21/09/2005
Description
Par jugement en date du 08/09/2005, le Tribunal de Commerce de Thiers a ouvert la liquidation judiciaire. A fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2004. A désigné M. Jean Perron en qualité de Juge-Commissaire et M. Philippe Hospital en qualité de Juge-Commissaire Suppléant. A désigné Maître Jean-François Petavy en qualité de Liquidateur. A autorisé la poursuite d'activité pour deux mois et pour les seuls besoins de la liquidation. A fixé à 14 mois le délai fixé au liquidation pour procéder à la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'art L643-9 du Code de Commerce. Le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois.
Numéro d'observation
1075
Date d'ajout
08/09/2005
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/09/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: Monsieur Jean PERRON JUGE SUPPLEANT : Monsieur Philippe HOSPITAL LIQUIDATEUR : Maître Jean-François PETAVY, 29, BD. BERTHELOT BEAULIEU III, 63400 CHAMALIERES DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01/04/2004 A COMPTER DU 07/09/2005
Numéro d'observation
1072
Date d'ajout
08/09/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements PAR DECLARATION EN DATE DU 06/09/2005, COUZON (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 06/09/2005
Numéro d'observation
949
Date d'ajout
27/07/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Anciens administrateurs: GAURAT Yves - MARCHAND Dominique Date d'effet : 22/12/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).