Entreprise : TRADE UNION - SIREN 441 245 701
Identité
Dénomination
TRADE UNION
SIREN (siège)
441 245 701
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2008
Début d’activité
01/07/2008
Date de fin de la personne morale
17/09/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
112000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU PORT DOUAR 56640 ARZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 45
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERES BEATRICE
Nom d'usage
SATY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Nom, Prénom(s)
PLESSIS MICHELE , JOSETTE , MARIE
Nom d'usage
SAUVAGET
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Arzon
Nom, Prénom(s)
TORREGROSA GARCIA ANDRE , ANTONIO , JULES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
44124570100020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens.
Autres Activités
Toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens.
Adresse
16 RUE DU PORT DOUAR
56640 , ARZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 45
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/2002
Siret
44124570100012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 RUE NEWTON
44240 , LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA GESVRINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7470
Date d'ajout
30/12/2016
Description
Transformation de la société à compter du 08/12/2016 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/12/2016 : Nouveau : TORREGROSA GARCIA André Antonio Jules, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SATY Béatrice, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : SAUVAGET Michèle Josette Marie, Gérante devient Présidente
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).