Entreprise : SCI DE CORU - SIREN 441 219 763
Identité
Dénomination
SCI DE CORU
SIREN (siège)
441 219 763
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2002
Début d’activité
28/06/1953
Date de fin de la personne morale
28/02/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété et la gestion d'un ensemble immobilier sis à VILLENEUVE LA DONDAGRE (89150) lieudit "CORU"
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1580 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT CORU 89150 VILLENEUVE-LA-DONDAGRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD CORU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER FRANCOISE , MARTINE
Nom d'usage
RADIGUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
SAUNIER AGNES , GISELE
Nom d'usage
LECLERCQ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
RADIGUET BRUNO , PIERRE , MARIE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ BENOIT , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Nom, Prénom(s)
SEEBOTH BARBARA
Nom d'usage
LE GOFF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Triel-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SEEBOTH NICOLAS , JEROME , VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
SEEBOTH MARIO , PETER , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Andilly
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ CHRISTINE , SOLANGE , MARIE
Nom d'usage
SEEBOTH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Andilly
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Fleurey-sur-Ouche
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ MARIE
Nom d'usage
HEYMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Saint-Gilles
Nom, Prénom(s)
LECLERCQ MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Sainte-Marie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1953
Siret
44121976300014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
La propriété et la gestion d'un ensemble immobilier sis à VILLENEUVE LA DONDAGRE (89150) lieudit "CORU"
Adresse
LIEUDIT CORU
89150 , VILLENEUVE-LA-DONDAGRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD CORU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/03/2002
Description
Historique des observations depuis le 01/03/2002 : REGULARISATION DE L'IMMATRICULATION D'UNE ANCIENNE SOCIETE CONSTITUEE EN 1953. La durée de la société a été prorogée de 99 ans à compter du 1.07.2003 (date d'expiration initiale) par acte notarié du 19.02.2002.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).