Entreprise : SCP GUIBERT - SIREN 441 180 247
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2022)
Dénomination
SCP GUIBERT
SIREN (siège)
441 180 247
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2002
Fermeture de l'établissement - 44118024700013
- Date d'effet de la fermeture : 22/07/2022
Date de fin de la personne morale
07/03/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'avocats aux conseils
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
32 AV DU GENERAL DE GAULLE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 82
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLET SIMON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
DUCASTEL VALERIE
Nom d'usage
CIZERON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
MILLON FABIENNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/03/2002
Siret
44118024700013
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
avocats
Adresse
32 AV 32 rue du Général de Gaulle
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 82
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/11/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 22-07-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/10/2013
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 02-08-2013 - ADRESSE DE LIQUIDATION : 32 rue de Gaulle à St-Nazaire - Cf aux articles 39 & 40 des statuts, la société est dissoute suite au décès de l'associé unique Me Olivier GUIBERT et les fonctions de liquidateurs sont attribuées aux administrateurs provisoires désignés par le bâtonnier.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/03/2006
Description
03002006030688002250 ********* Changement de dénomination sociale ********* Réduction du capital ********* Démission de gérant Date d'effet de la formalité: 31/12/2005 Changement de dénomination de : SCP GUIBERT AMISSE en : SCP GUIBERT Changement de capital social de : 100000.00 EUR en : 75000.00 EUR Anc gerant associe : Mademoiselle AMISSE Catherine Marie-Josèphe Domini.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).