Entreprise : SCM OPHTAVENIR - SIREN 441 153 681
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2022)
Dénomination
SCM OPHTAVENIR
SIREN (siège)
441 153 681
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2002
Fermeture de l'établissement - 44115368100016
- Date d'effet de la fermeture : 29/03/2021
Date de fin de la personne morale
10/03/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
111300 EUR
Adresse du siège
32 AV ENSEIGNE ALBERTINI 34500 BEZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURDRIGNIER ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Lignan-sur-Orb
Nom, Prénom(s)
ROQUE ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Colombiers
Nom, Prénom(s)
MERCADIER BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
LACOTTE JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
GUIRAUD CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
JEAN MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
BOUJOL MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
CAVALIER CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Béziers
Nom, Prénom(s)
MALTAS GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
MAUREL VERONIQUE
Nom d'usage
MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Béziers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/01/2002
Siret
44115368100016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en commun de tous les moyens en matériels et personnels Nessaires en vue de faciliter l exercice des activités Porfessionnelles des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession. Elle pourra notamment acquérir louer vendre ou échanger les installations matériels appareillages et fourniture requis par l exercice de la profession de médecins Specia- listes en ophtalmologie
Adresse
32 AV ENSEIGNE ALBERTINI
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18654
Date d'ajout
28/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Dissolution à compter du 29/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/03/2021, liquidateur : LACOTTE Jean-Louis, siège de la liquidation : 32 Avenue Enseigne Albertini 34500 Béziers, parution de la publicité légale : La Croix du Midi paru le 09/04/2021
Numéro d'observation
6302
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/03/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).