Entreprise : CEMO SARL - SIREN 441 143 286
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2024)
Dénomination
CEMO SARL
SIREN (siège)
441 143 286
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2002
Fermeture de l'établissement - 44114328600017
- Date d'effet de la fermeture : 18/05/2020
Date de fin de la personne morale
20/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
152400 EUR
Adresse du siège
BELLE CROIX 71250 CLUNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL JACKY , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Servignat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2002
Siret
44114328600017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
BELLE CROIX
71250 , CLUNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/004442
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 18/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004441
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 23/01/2021 - Siège de la liquidation : 245 Route de Saint Jean 01560 SERVIGNAT - Publicité dans un journal d'annonces légales : www.lemediaa.com du 29/06/2021
Numéro d'observation
F21/004441
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur MOREL Jacky Nouvelle Adresse : 245 Route de Saint Jean 01560 SERVIGNAT
Numéro d'observation
F21/004441
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Modification relative aux dirigeants MOREL Jacky Bernard nom d'usage : MOREL Jacky n'est plus gérant MOREL Jacky Bernard nom d'usage : MOREL Jacky devient liquidateur à compter du 23/01/2021
Numéro d'observation
1614
Date d'ajout
07/06/2005
Description
DEMISSION DE MR THIERRY CESSEY ET DE MME VERONIQUE CESSEY NEE MALDANT DE LEUR MANDAT DE CO-GERANTS Date d'effet : 21 avril 2005
Numéro d'observation
3061
Date d'ajout
13/10/2004
Description
NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX COGERANTS MR MOREL JACKY ET MR CESSEY THIERRY Date d'effet : 01 juillet 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 18 mars 2002 -No A613 - LE PROGRES - LE COURRIER LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE du 18 février 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).