Entreprise : HOTEL ATLANTIC - SIREN 441 128 683
Identité
Dénomination
HOTEL ATLANTIC
SIREN (siège)
441 128 683
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
06/03/2101
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
hôtel, bureau
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
23 RUE VERDIERE 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALLET-MONCEAU CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
La Rochelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44112868300014
Enseigne
hotel atlantic
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
hôtel, bureau
Adresse
23 RUE VERDIERE
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6858
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 15/09/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
713
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Continuation de la société malgrè la perte de la moitié du capital social à compter du 11/01/2013
Numéro d'observation
5820
Date d'ajout
26/08/2011
Description
Acquisition d'un fonds à compter du 05/07/2011 : L'établissement principal situé 23 rue Verdière 17000 La Rochelle est acquis par achat au prix stipulé de 500000 Euros. Activité : hôtel, bureau Précédent propriétaire : ROBIN Michelle Jacqueline Publication légale : LE LITTORAL du 15/07/2011 Oppositions : ETUDE DE MAITRE GUIBE Xavier, 1 place de la République - BP 55 17410 Saint-Martin-de-Ré
Numéro d'observation
5411
Date d'ajout
03/08/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/07/2011 : Partant : LAGRANGE Michelle Jacqueline, Gérant(e) Partant : LAGRANGE Christophe Benoit Philippe Jacques, Gérant(e) Nouveau : MALLET-MONCEAU Christophe, Gérant(e)
Numéro d'observation
2634
Date d'ajout
20/04/2010
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs à compter du 01/04/2010 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2010 : Nouveau : LAGRANGE Christophe Benoit Philippe Jacques, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).