Entreprise : DU PERLET - SIREN 441 087 277
Identité
Dénomination
DU PERLET
SIREN (siège)
441 087 277
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2002
Début d’activité
01/02/2002
Date de fin de la personne morale
01/03/2101
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
travaux agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
7875 EUR
Adresse du siège
FERME DE BEVEAUX 52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECOSSE PHILIPPE , PIERRE , RAYMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Andelot
Nom, Prénom(s)
ECOSSE FLORENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Rimaucourt
Nom, Prénom(s)
ECOSSE LAURENT , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Cirey-lès-Mareilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44108727700022
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
FERME DE BEVEAUX
52700 , ANDELOT-BLANCHEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44108727700014
Code APE
014A
Adresse
2 RUE MAGNAN
52700 , ANDELOT-BLANCHEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MME FREDERIQUE ECOSSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1627
Date d'ajout
30/12/2005
Description
(Divers) Suivant Pv D age en date du 29/11/2005 : Gérants partants : Agnès Seclier épousé Truffot - jean pierré écosse Nouveau gérant : Florent écosse Modification du capital social : Ancienne mention : 600 euros - nouvelle mention : 450 euros L avenir agricole et rural du 02/12/2005 - Date d'effet : 01/07/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1028
Date d'ajout
30/07/2002
Description
(Divers) Suivant Pv d'age en date du 07/06/2002, - démission de mmes Frédérique et Marie-Odiel Écosse de leurs fonctions de Co-Gerantes - nomination en qualité de Co-Gerants de MM. Philippe, Jean-Pierre et Laurent Écosse - modification du capital social : ancienne mention : 450 euros - nouvelle mention : 600 euros - transfert du siège social et de l'établissement principal : ancienne adresse : 2 rue Magnan 52700 - Andelot nouvelle adresse : Ferme de Beveaux 52700 - Andelot à compter du 01/02/2002 l'avenir agricole et rural du 28/06/2002 Date d'effet : 01/02/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).