Entreprise : SOFIPECHE DE CORNOUAILLE 3 - SIREN 441 079 332
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2022)
Dénomination
SOFIPECHE DE CORNOUAILLE 3
SIREN (siège)
441 079 332
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2002
Date de fin de la personne morale
04/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2870576 EUR
Adresse du siège
2 ALL ST GUENOLE 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAU OCEANE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE ROUX RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
QUELVEN BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
SA OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/2002
Siret
44107933200017
Code APE
0311Z - Pêche en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat en Co-Propriete de navires de pêche avec un pécheur artisan répondant aux conditions posées à l'article 44 Nonies du code général des impôts.
Adresse
2 ALL 2 allée Saint-Guénolé Bureau Océane
29109 , Quimper - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BUREAU OCEANE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3841
Date d'ajout
23/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS Quimper le 23/03/2022 avec effet au 23/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4486
Date d'ajout
01/09/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2008 : Partant : DEUDE Maurice, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : QUELVEN Bernard, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
6003
Date d'ajout
05/11/2007
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 19/06/2007 Liquidateur : LE ROUX Rêne Le siège de la liquidation est fixé au 2 Allée Saint Guénolé - Bureau Océane - 29000 Quimper Journal d'annonces légales : Le Progrès de Cornouaille du 07/09/2007
Numéro d'observation
1505
Date d'ajout
01/04/2004
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 15/05/2001 (NRE) MR LE ROUX RENE, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ASSUME EGALEMENT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL (PV AGE ET CA DU 26/06/2003) Date d'effet : 26/06/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention de dissolution anticipée portée au RCS le 05/11/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).