Entreprise : SCI MARO 1973 - SIREN 441 008 604
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2020)
Dénomination
SCI MARO 1973
SIREN (siège)
441 008 604
Date d'immatriculation au RNE
10/10/2003
Fermeture de l'établissement - 44100860400023
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2020
Fermeture de l'établissement - 44100860400015
- Date d'effet de la fermeture : 30/07/2003
Date de fin de la personne morale
09/10/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2400 EUR
Adresse du siège
39 ALL DES 2 CEDRES 91210 DRAVEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUGUENIN ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Draveil
Nom, Prénom(s)
RAVERDY MARC , YVAN , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
HUGUENIN EMMANUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
RAVERDY YVAN-CLAUDE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Bernin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/2002
Siret
44100860400015
Code APE
702C
Adresse
8 RUE DUPLOYE
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMPLANTATION DAUPHINE 2000
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/02/2002
Siret
44100860400023
Nom commercial
MARO 1973
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de bien immobilier, administration, location de bien immobilier
Adresse
39 ALL 39 Allée des 2 Cèdres
91210 , Draveil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38937
Date d'ajout
30/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 30/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/11/2014
Description
Dissolution à compter du 18/10/2014 nomination du liquidateur : M. HUGUENIN Robert ancien gérant selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/10/2014 siège de la liquidation est fixé au : 39 Allée des 2 Cèdres 91210 DRAVEIL parution de la publicité légale dans Le Républicain du 06/11/2014
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/10/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).