Entreprise : SCI LOUIS PHILIPPE SABLONS - SIREN 440 996 171
Identité
Dénomination
SCI LOUIS PHILIPPE SABLONS
SIREN (siège)
440 996 171
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2002
Début d’activité
11/05/1951
Date de fin de la personne morale
21/02/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition des parties divisées d'une maison à Neuilly sur Seine, 15 rue Louis Philippe, mise en valeur, gestion, administration, location
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1140 EUR
Adresse du siège
10 QUAI HENRI IV 75004 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Donnadieu ANNE , CLAUDE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Donnadieu CLAIRE , PAULE , JEANNE
Nom d'usage
Traboulsi
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Donnadieu EVE , LOUISE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Duriez SOPHIE , MARIE-BENIGNE , SYLVIE
Nom d'usage
Pourcelot
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
Duriez GUILLAUME , PHILIPPE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Bellerive-sur-Allier
Nom, Prénom(s)
Duriez BENJAMIN , JACQUES , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
Duriez BENOIT , GERARD , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
Duriez CHRISTOPHE , BERNARD , MARIE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Dunkerque
Nom, Prénom(s)
Nicolas SYLVIE , MARIE , PAULE , RENEE
Nom d'usage
Calippe
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Ploemeur
Nom, Prénom(s)
Nicolas THERESE , MARIE , RENEE , ANDREE
Nom d'usage
Donnadieu
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Nicolas JEAN , PAUL , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Nicolas MARIE-PAULE , GABRIELLE , JACQUELINE
Nom d'usage
Jacquelin
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Marguerittes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/05/1951
Siret
44099617100029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition des parties divisées d'une maison à Neuilly sur Seine, 15 rue Louis Philippe, mise en valeur, gestion, administration, location
Autres Activités
Acquisition des parties divisées d'une maison à Neuilly sur Seine, 15 rue Louis Philippe, mise en valeur, gestion, administration, location
Adresse
10 QUAI HENRI IV
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/1951
Siret
44099617100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE LOUIS - PHILIPPE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/02/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).