Entreprise : G7 SUD - SIREN 440 939 981
Identité
Dénomination
G7 SUD
SIREN (siège)
440 939 981
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2002
Début d’activité
01/03/2002
Date de fin de la personne morale
17/02/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de transports publics et privés, de stockage, de manutention, de location de véhicules. Toute activité de commissionnaire en transport.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
290730 EUR
Adresse du siège
PARC PARC DES EOLIENNES 26290 DONZERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLOMBET LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
G7 INVESTISSEMENT SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Faucigny
Dénomination
AUDICÉ ALPES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
44093998100021
Nom commercial
TRANSPORTS FRIGORIFIQUES ORST
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Toutes opérations de transports publics et privés, de stockage, de manutention, de location de véhicules. Toute activité de commissionnaire en transport.
Autres Activités
Toutes opérations de transports publics et privés, de stockage, de manutention, de location de véhicules. Toute activité de commissionnaire en transport.
Adresse
PARC PARC DES EOLIENNES
26290 , DONZERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2002
Siret
44093998100013
Code APE
602M
Adresse
ZA FONTGRAVE
26740 , MONTBOUCHER-SUR-JABRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/010447
Date d'ajout
30/08/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 08/08/2018 homologuant le plan de continuation. Commissaires à l'exécution du plan : Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/009031
Date d'ajout
18/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 08/06/2018 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04/12/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/000073
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05/12/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Maître SERRANO Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Maurice PICARD 22 rue du Cordier Cs 30107 01000 Bourg-en-Bresse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Maître MEYNET Robert Louis 39 avenue du Parmelan 74000 Annecy mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/10/2017
Numéro d'observation
F11/001311
Date d'ajout
10/02/2011
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - G.S DISTRIBUTION Z-A-C DE L ETANG 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE, 450 580 386 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 27/11/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Numéro d'observation
F06/001388
Date d'ajout
24/05/2006
Description
Transfert du siège social SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 24 AVRIL 2006 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE MONTBOUCHER SUR JABRON 26740 ZA FONTGRAVE A DONZERE 26290 PARC DES EOLIENNES DEPOT D'ACTE N° 790 DU 24/05/06 JOURNAL PUBLICATEUR : LE CRESTOIS DU 19/05/06 date d'effet : 21/04/2006
Numéro d'observation
F04/002507
Date d'ajout
09/11/2004
Description
Augmentation du capital SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 16 JUILLET 2004 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 213 920 EUROS POUR LE PORTER DE 38 200 EUROS A 252 120 EUROS. DEPOT D'ACTE N° 1469 DU 09/11/04 JOURNAL PUBLICATEUR : LA TRIBUNE DU 30/09/04 date d'effet : 16/07/2004
Numéro d'observation
F02/000437
Date d'ajout
04/03/2002
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE PAR CREATION EFFET AU 01.03.2002 L'ACTIVITE DE LA SOCIETE EN SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A MONTBOUCHER SUR JABRON (26740) EST: TOUTES OPERATIONS DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES, DE STOCKAGE, DE MANU- TENTION, DE LOCATION DE VEHICULES. EFFET AU 01.03.2002 MODIFICATION DU NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE ANCIENNE MENTION: TRANSPORTS FRIGO ORST NOUVELLE MENTION: TRANSPORTS FRIGORIFIQUES ORST EFFET AU 01.03.2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).