Entreprise : HOLDING GESTION D ENTREPRISE - SIREN 440 934 669
Identité
Dénomination
HOLDING GESTION D ENTREPRISE
Sigle
HGE
SIREN (siège)
440 934 669
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2002
Début d’activité
30/01/2002
Date de fin de la personne morale
03/03/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION LA GESTION ET LA VENTE DE VALEURS MOBILIERES DE TOUTE NATURE LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES TOUTES OPERATIONS LIEES A L'INFORMATIQUE A LA BUREAUTIQUE A LA GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE ET A TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES LA CREATION L'ACQUISITION LA LOCATION LA PRISE A BAIL L'INSTALLATION L'EXPLOITATION DE TOUS ETABLISSEMENTS FONDS DE COMMERCE ET ATELIERS AINSI QUE LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX OU IMMEUBLES PAR LOCATION LA PRISE L'ACQUISITION L'EXPLOITATION OU LA CESSION DE TOUS PROCEDES ET BREVETS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES CONTRIBUANT A LA REALISATION DE CET OBJET
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
744000 EUR
Adresse du siège
810 RTE DES FONTAINES 76430 OUDALLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Oudalle
Nom, Prénom(s)
MARCHAND PATRICIA
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Oudalle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2002
Siret
44093466900027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
L'acquisition la gestion et la vente de valeurs mobilières de toute nature la prise de participation dans toutes sociétés toutes opérations liées à l'informatique à la bureautique à la gestion financière et administrative et a toutes prestations de services la création l'acquisition la location la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements fonds de commerce et ateliers ainsi que la mise à disposition de locaux ou immeubles par location la prise l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et plus généralement toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet
Autres Activités
L'acquisition la gestion et la vente de valeurs mobilières de toute nature la prise de participation dans toutes sociétés toutes opérations liées à l'informatique à la bureautique à la gestion financière et administrative et a toutes prestations de services la création l'acquisition la location la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements fonds de commerce et ateliers ainsi que la mise à disposition de locaux ou immeubles par location la prise l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et plus généralement toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet
Adresse
810 RTE DES FONTAINES
76430 , OUDALLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/2002
Siret
44093466900019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
RTE DE LA CHIMIE
76700 , GONFREVILLE L ORCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/002671
Date d'ajout
22/06/2015
Description
Transformation de la société à compter du 31/03/2015 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) - Actes déposés le 22/06/2015 Les Affiches de Normandie du 17/06/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/000442
Date d'ajout
02/02/2009
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2009 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Transfert du siège social à compter du 19/12/2008 Ancienne adresse : Parc des Roselières - GONFREVILLE-L'Orcher 76700 Gonfrevile l'Orcher Nouvelle adresse : 810 route des Fontaines 76430 Oudalle Transfert de l'établissement principal à compter du 19/12/2008 : Ancienne adresse : Parc des Roselières 76700 Gonfreville-l'Orcher Nouvelle adresse : 810 route des Fontaines 76430 Oudalle Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Partant : SARL FINANCIERE D'EXPERTISE, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SARL SMJ COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : LEFEBVRE Alain, Président devient Gérant(e) actes déposés le 02/02/2009 - les affiches de normandie du 14/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).