Entreprise : S.C. DU ROUGE GORGE - SIREN 440 923 712
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2022)
Dénomination
S.C. DU ROUGE GORGE
SIREN (siège)
440 923 712
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2002
Date de fin de la personne morale
18/02/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
240 EUR
Adresse du siège
61 GRAND RUE 62580 THELUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGENFELD CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Thélus
Nom, Prénom(s)
LUCAS BEATRICE , THERESE , MARIE-PIERRE
Nom d'usage
LANGENFELD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Thélus
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/2002
Siret
44092371200010
Code APE
702C
Adresse
65 RUE CLEMENCEAU
22410 , SAINT-QUAY-PORTRIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2006
Siret
44092371200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DU PONT GRISET
22410 , SAINT-QUAY-PORTRIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/2002
Siret
44092371200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Détention et location de son patrimoine immobilier
Adresse
61 61 Grand Rue
62580 , Thélus - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4815
Date d'ajout
09/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/08/2021
Description
Dissolution à compter du 21/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/07/2021, liquidateur : LANGENFELD né(e) LUCAS Béatrice Thérèse Marie-Pierre, siège de la liquidation : 41 Rue Roger Salengro 62000 Arras, parution de la publicité légale : L'Abeille de la Ternoise paru le 29/07/2021
Numéro d'observation
7879
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Mention n° 2887 du 05/09/2003 Réduction du capital social porté de 200 euros à 121 euros avec date d'effet au 25/07/2003 Augmentation de capital à compter du 15/08/2014 Ancien : 121 EUR Nouveau : 240 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).