Entreprise : ABEL GARNIER FINANCES - SIREN 440 903 086
Identité
Dénomination
ABEL GARNIER FINANCES
SIREN (siège)
440 903 086
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2002
Date de fin de la personne morale
17/02/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
218000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA MAIRIE 77130 DORMELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER ABEL , MARIE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Dormelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44090308600021
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion personnalisee de patrimoine financier marchand de biens
Adresse
7 RUE 7 Rue de la Mairie
77130 , Dormelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44090308600013
Code APE
671C
Adresse
9 RUE DE LA MAIRIE
77130 , DORMELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 10/09/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Ghassoul Saïd , nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/09/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/06/2010
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de du 14/06/2010 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée Cessation des paiements en date du 14/01/2009. Liquidateur : ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie 23 rue de la Poterie 77130 Montereau-Fault-Yonne
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2002
Description
Historique des observations depuis le 18/02/2002 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A335 le 18/02/2002 --- Publicité au Journal : LE PAYS BRIARD --- Parution au Journal le 25/01/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2002
Description
Historique des observations depuis le 18/02/2002 : --- Compl¿ment d'information / forme juridique et capital : SARL (SOCIETE A ASSOCIE UNIQUE) - ASSOCIE UNIQUE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).