Entreprise : VSA - SIREN 440 889 392
Identité
(Entreprise radiée le 08/07/2021)
Dénomination
VSA
SIREN (siège)
440 889 392
Date d'immatriculation au RNE
15/02/2002
Fermeture de l'établissement - 44088939200021
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2021
Fermeture de l'établissement - 44088939200013
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2011
Date de fin de la personne morale
14/02/2101
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU TRAITE DE LISBONNE 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE L'EUROPE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUGEAIS YANN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MENET BRUNO , DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Pornic
Dénomination
SOTALEC-AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44088939200013
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Adresse
CARTRON DES HERSES
44210 , PORNIC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44088939200021
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation d'un fonds de commerce de vente au détail d'appareils de radio, télévision, électro- ménagers, installations électriques, service après vente, éléments amenages de cuisine, agencement de salles de bain et plus généralement tout bien ou tout service touchant a l'aménagement de la maison
Adresse
1 RUE 1 rue du Traité de Lisbonne Zone de l Europe
44210 , Pornic - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE L'EUROPE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07-07-2021
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
20/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE en date du 19-11-2014 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2013-191 (J2013-5) suite arrêt plan de cession désigne liquidateur Me DELAERE Philippe de la SCP DELAERE,, nom du juge-commissaire Mr MARTIN
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
24/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 24-10-2014 arrête le plan de cession au profit de : Mr DAVY et de la Société EXINVEST . Sous le n° RCS pontoise : 485119911.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
07/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire en date du 02-07-2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03-07-2014.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 18/12/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/01/2014
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/07/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 03/07/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013-191 date de cessation des paiements le 30/06/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur Philippe MARTIN, juge commissaire suppléant : Monsieur Didier BARBE, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 03/01/2014, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/10/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/05/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-02-2013
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).