Entreprise : TRANSPORTS PALLODEL - SIREN 440 808 400
Identité
Dénomination
TRANSPORTS PALLODEL
SIREN (siège)
440 808 400
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2007
Date de fin de la personne morale
20/12/2101
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
1652 RTE DE MARTIGUES 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MACEDONIA MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
LE PUY SAINTE REPARADE
Nom, Prénom(s)
DELEMER BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
VILLELAURE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/02/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/09/2006
Siret
44080840000038
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1652 RTE DE MARTIGUES
13170 , LES PENNES-MIRABEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44080840000012
Code APE
602M
Adresse
LD LE RIOU - BELLE ETOILE
84760 , SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BELLE ETOILE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
44080840000020
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
CHE DE VERSAILLES
84530 , VILLELAURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2246
Date d'ajout
02/03/2010
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/02/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE SARL TRANSPORTS PALLODEL. DESIGNE MME DAUDIER EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET M.MARRE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. NOMME ME RIPERT CHRISTIAN 23 RUE DE LA BANASTERIE 84000 AVIGNON EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/12/2009 A COMPTER DU 03/02/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3478
Date d'ajout
01/04/2009
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/03/2009, LE TRIBUAL DE COMMERCE D'AVIGNON A ARRETE LE PAN DE REDRESSEMENT DELA SOCIETE POUR UNE DUREE DE 10 ANS. A DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : Me Christian RIPERT.
Numéro d'observation
9784
Date d'ajout
02/10/2008
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17/09/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ALLANT JUSQU'AU 05/03/2009.
Numéro d'observation
9783
Date d'ajout
02/10/2008
Description
REGULARISATION - PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/03/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE. A DESIGNE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : Mme DAUDIER, JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. DONAT ET MANDATAIRE JUDICIAIRE : Me Christian RIPERT - 23, RUE BANASTERIE 84000 AVIGNON. A PROVISOIREMENT FIXE AU 14/02/2008 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Numéro d'observation
12517
Date d'ajout
21/12/2007
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30/09/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE "LE RIOU BELLE ETOILE" 84760 SAINT MARTIN DE LA BRASQUE OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 02/01/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).