Entreprise : CUMA LA ROMAINE - SIREN 440 795 896
Identité
Dénomination
CUMA LA ROMAINE
SIREN (siège)
440 795 896
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2002
Début d’activité
01/02/2002
Date de fin de la personne morale
11/02/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Mise à disposition de matériels, machines, équipements agricoles et forestiers, immeubles et mise à disposition de personnel.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
Mairie de Soing 70130 Soing Cubry Charentenay FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUHAIN NICOLAS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Aroz
Dénomination
EARL CHEVALIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Soing-Cubry-Charentenay
Dénomination
EARL DES DEUX CONTREES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Soing-Cubry-Charentenay
Dénomination
EARL DES GEAIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Neuvelle-lès-la-Charité
Dénomination
EARL DES VIGNES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vellexon-Queutrey-et-Vaudey
Dénomination
EARL LES FONTENOTTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Grandvelle-et-le-Perrenot
Dénomination
GAEC DES COMBOTTES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Romaine
Dénomination
GAEC RECONNU DES SOURCES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fretigney-et-Velloreille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44079589600016
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation de matériel agricole en commun
Adresse
Mairie de Soing
70130 , Soing Cubry Charentenay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Observations
Numéro d'observation
1236
Date d'ajout
24/04/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/07/2012 : Partant : SAINTAUBIN Jean-Marie, Trésorier Nouveau : DOUHAIN Nicolas, Président Changement de qualité : GUILLAUME Thierry, Président devient Administrateur Changement de qualité : NOEL Laurent, Membre devient Trésorier adjoint Changement de qualité : SEYLLER Richard, Membre devient Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE COOP CUMA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).