Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 440 786 341
Identité
Dénomination
SCI LES TILLEULS
SIREN (siège)
440 786 341
Date d'immatriculation au RNE
03/07/2020
Début d’activité
26/12/2001
Date de fin de la personne morale
02/07/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et administration de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU PRESBYTERE 35230 BOURGBARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNIN SEBASTIEN , LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Bourgbarré
Nom, Prénom(s)
BONNIN ANTHONY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Saint Maurice Étusson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/12/2001
Siret
44078634100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, gestion et administration de tous biens immobiliers
Adresse
3 RUE DU PRESBYTERE
35230 , BOURGBARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2001
Siret
44078634100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA FOUGEREUSE
79150 , SAINT MAURICE ETUSSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4058
Date d'ajout
17/07/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Rennes par suite de transfert du siège social à compter du 17/03/2020 du la Fougereuse Saint-Maurice-la-Fougereuse 79150 Saint Maurice Étusson au 3 Rue du Presbytère 35230 Bourgbarré Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : la Fougereuse Saint-Maurice-la-Fougereuse 79150 Saint Maurice Étusson
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/02/2002
Description
Historique des observations depuis le 11/02/2002 : --- Publicité au Journal : LA CONCORDE DE LEZAY --- Parution au Journal le 11/01/2002
Numéro d'observation
12106
Date d'ajout
11/02/2002
Description
Historique des observations depuis le 11/02/2002 : --- Publicité au Journal : LA CONCORDE DE LEZAY --- Parution au Journal le 11/01/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).