Entreprise : NARAFE - SIREN 440 745 453
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2006)
Dénomination
NARAFE
SIREN (siège)
440 745 453
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BRANCHETTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMBRIN THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Nom, Prénom(s)
MARECHAL LOIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Nom, Prénom(s)
LION ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Dénomination
SOREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANGERS CEDEX
Dénomination
L 2 P AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VANNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2005
Siret
44074545300025
Code APE
521D
Adresse
35370 , ARGENTRE-DU-PLESSIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BRANCHETTES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/2002
Siret
44074545300017
Code APE
521D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SANS ACTIVITE COMMERCIALE DEPUIS LE 01/02/2005
Adresse
LA GRILLE
53120 , GORRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
284
Date d'ajout
20/01/2006
Description
Radiation du RCS le 20/01/2006 avec effet au 30/06/2005 CESSATION D'ACTIVITE DANS NOTRE RESSORT A COMPTER DU 30.06.2005. NOTIFICATION INTERGREFFE RECUE DU GTC DE RENNES LE 16.01.2005. TRANSFERT SIS LES BRANCHETTES 35370 ARGENTRE DU PLESSIS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
155
Date d'ajout
14/02/2005
Description
Vente du fonds à - VENTE DU FONDS DE COMMERCE "SUPERETTE A VOCATION ALIMENTAIRE" (DISTRIBUTION DE CARBURANTS EXCLUE) EXPLOITE "LA GRILLE" 53120 GORRON A LA S.N.C. 'LIDL" - SIEGE SOCIAL : 35 RUE CHARLES PEGUY 67000 STRASBOURG R.C.S. STRASBOURG 343 262 622 - SUPPRESSION DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "DISTRIBUTION DE CARBURANTS" MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE Date d'effet : 01/02/2005
Numéro d'observation
154
Date d'ajout
14/02/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration - CHANGEMENTS D'ADMINISTRATEURS : - PARTANTS : MR CEBALLOS (CARLOS) - MME CEBALLOS NEE LEMAIRE (NATHALIE) - MME CEBALLOS NEE GARCES (ASUNCION) & MME GILLET NEE JACQUOT (DOMINIQUE) - NOUVEAUX : MR MARECHAL (LOIC) - MR LION (ERIC) & MR CHAMBRIN (THIERRY) NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION & DIRECTEUR GENERAL : MR MARECHAL (LOIC) EN REMPLACEMENT DE MR CEBALLOS (CARLOS) DEMISSIONNAIRE - RETRAIT DE MME CEBALLOS NEE LEMAIRE (NATHALIE) DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE GENERALE DELEGUEE (NON REMPLACE) Date d'effet : 03/01/2005
Numéro d'observation
1040
Date d'ajout
05/11/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 25/10/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).