Entreprise : PORC BIO D'ANJOU - SIREN 440 734 002
Identité
Dénomination
PORC BIO D'ANJOU
SIREN (siège)
440 734 002
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
30/01/2101
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
PRODUCTION ET COMMERCE DE PORCS BIOLOGIQUES
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Adresse du siège
1 BD GASTON BIRGE 49100 ANGERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUE JEAN , CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
L'HOTELLERIE DE FLEE
Nom, Prénom(s)
COULONNIER LAURENT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
YZERNAY
Nom, Prénom(s)
DELARUE MICHELE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Erdre-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
DENIS ADRIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
CHALONNES SUR LOIRE
Nom, Prénom(s)
JAUNEAU MARTIAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
STE GEMMES D ANDIGNE
Nom, Prénom(s)
LECOMTE JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
CHIGNE
Nom, Prénom(s)
MERCIER THIERRY
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
BOUCHEMAINE
Nom, Prénom(s)
PELHATRE FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
ST LEGER DES BOIS
Nom, Prénom(s)
PETITEAU JEROME
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
STE GEMMES SUR LOIRE
Nom, Prénom(s)
SIMONNEAU HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
SOMLOIRE
Dénomination
FERME DE LA FOUARDIERE GAEC
Qualité
Membre
Commune de résidence
STE GEMMES D'ANDIGNE
Dénomination
EARL DES PELTRIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
SOMLOIRE
Dénomination
ANTOINE MACELIER
Qualité
Membre
Commune de résidence
ST LEGER DES BOIS
Dénomination
EARL GABORIT BERNARD
Qualité
Membre
Commune de résidence
MAULEVRIER
Dénomination
GAEC RECONNU DU PONT DE L'ARCHE
Qualité
Membre
Commune de résidence
BOUCHEMAINE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44073400200015
Code APE
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRODUCTION ET COMMERCE DE PORCS BIOLOGIQUES
Adresse
1 BD GASTON BIRGE
49100 , ANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5839
Date d'ajout
22/06/2004
Description
DEMISSION EN TANT QUE MEMBRE ET ADMINISTRATEUR : MR BEAUFRETON JEAN MICHEL ET LA SARL BIO LOIRE POITOU - NOMINATION DE EARL BERNARD GABORIT ET DE MICHELE DELARUE EN TANT QUE MEMBRES - RETRAIT DE MR THIERRY MERCIER EN QUALITE DE MEMBRE ET ADMINISTRATEUR - NOMINATION DU GAEC DU PONT DE L ARCHE EN TANT QUE MEMBRE- NOMINATION DE MR JACQUES LECOMTE EN TANT QUE MEMBRE EN REMPLACEMENT DE MME LAURENCE LECOMTE Date d'effet : 02/04/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).