Entreprise : SCI LE TRISKELL - SIREN 440 719 177
Identité
Dénomination
SCI LE TRISKELL
SIREN (siège)
440 719 177
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2002
Début d’activité
01/02/2002
Date de fin de la personne morale
11/02/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat terrain et bâtiment + gestion de ceux ci
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
16 PL DES PHENICIENS 56190 BILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CALLONEC MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Billiers
Nom, Prénom(s)
LE CALLONEC SYLVIE , NOELLE , CLAUDINE
Nom d'usage
HELARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
LE CALLONEC ANNE , SOIZIC , FANNY
Nom d'usage
RAILLARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
La chapelle-sur-Erdre
Nom, Prénom(s)
PECOUEUR ELIANE , MONIQUE , MARIE , GHISLAINE
Nom d'usage
LE CALLONEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Billiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44071917700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat terrain et bâtiment + gestion de ceux ci
Autres Activités
Achat terrain et bâtiment + gestion de ceux ci
Adresse
16 PL DES PHENICIENS
56190 , BILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2002
Siret
44071917700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PA DE L’ESTUAIRE
56190 , ARZAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4572
Date d'ajout
15/09/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 15/06/2015 : Ancienne adresse : PARC D'ACTIVITE INTERCOMMUNAL DE L'ESTUAIRE 56190 Arzal Nouvelle adresse : 16 place des Pheniciens 56190 Billiers Transfert du siège social à compter du 15/06/2015 : Ancienne adresse : PARC D'ACTIVITE INTERCOMMUNAL DE L'ESTUAIRE 56190 Arzal Nouvelle adresse : 16 place des Pheniciens 56190 Billiers Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2015 : Associé indéfiniment responsable : LE CALLONEC Eliane, Monique, Marie, Ghislaine Associé indéfiniment responsable : RAILLARD Anne, Soizic, Fanny Associé indéfiniment responsable : HELARD Sylvie, Noëlle, Claudine Qualité exacte de Mr LE CALLONEC Marc : Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).