Entreprise : DE LA COLLINE - SIREN 440 663 615
Identité
Dénomination
DE LA COLLINE
SIREN (siège)
440 663 615
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
07/02/2101
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311.1 du Code rural.
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
236300 EUR
Adresse du siège
3 Ld la Blandiniere 53380 Juvigné FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARSOLLIER DAVID
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Juvigné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44066361500019
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés,achetés ou pris à bail par le gaec ou mis à disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant a cet objet.
Autres Activités
Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
3 Ld la Blandiniere
53380 , Juvigné - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Observations
Numéro d'observation
9489
Date d'ajout
29/09/2023
Description
Plan de redressement, durée : 13 ans, commissaire à l'exécution du plan SELARL DAVID-GOIC et associés prise en la personne de Me Isabelle GOIC, Jugement TJ Laval en date du 25/09/2023.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2997
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro de procédure 22/00028-22/00100, date de cessation des paiements : 31/12/2020, mandataire judiciaire SELARL DAVID-GOIC et associés prise en la personne de Me Isabelle GOIC, période d'observation jusqu'au 03/09/2022, jugement du TJ LAVAL en date du 03/03/2022.
Numéro d'observation
1187
Date d'ajout
06/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2013 : Partant : MARSOLLIER Armelle, Gérant Modification portant sur les données d'un (ou plusieurs) dirigeants et non dirigeants à compter du 01/01/2013 : Modifié nouveau domicile : MARSOLLIER Bernard, Gérant, demeurant Les Petits Gorgus 53380 Juvigné Modifié nouveau domicile : MARSOLLIER David, Gérant, demeurant La Blandinière 53380 Juvigné
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).