Entreprise : MAS DE MEZANNE - SIREN 440 637 627
Identité
Dénomination
MAS DE MEZANNE
SIREN (siège)
440 637 627
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2002
Début d’activité
22/09/2020
Date de fin de la personne morale
29/09/2101
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activité immobilière et financière.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
27000 EUR
Adresse du siège
236 AV JEAN-HENRI FABRE 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANGIN LOUIS-DAVID , ANTOINE , CASIMIR
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
New York
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/2020
Siret
44063762700025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture d'agrumes,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Autres Activités
Activité immobilière et financière., Culture d'agrumes,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
236 AV JEAN-HENRI FABRE
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2002
Siret
44063762700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DE LA MOTTE
30400 , VILLENEUVE-LES-AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25424
Date d'ajout
07/10/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/024648
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Avignon par suite de transfert du siège social à compter du 22/09/2020 du Domaine de la Motte 30400 Villeneuve-lès-Avignon au 236 Rue JEAN HENRI FABRE 84000 Avignon.
Numéro d'observation
23187
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Modification relative aux dirigeantsMANGIN Louis-David Antoine Casimir nom d'usage : MANGIN Louis-David n'est plus gérant MANGIN Louis-David Antoine Casimir nom d'usage : MANGIN Louis-David devient président à compter du 01/01/2020
Numéro d'observation
23187
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Modification de la dénomination de la personne morale :Ancienne mention : DOMAINE DE LA MOTTENouvelle mention : MAS DE MEZANNEà compter du 01/01/2020
Numéro d'observation
23187
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Modification de la forme juridique :Ancienne forme juridique : Groupement foncier agricoleNouvelle forme juridique : Société par actions simplifiéeà compter du 01/01/2020
Numéro d'observation
F16/002236
Date d'ajout
08/02/2016
Description
Régularisation de l'associée STERN épse MANGIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).