Entreprise : SCI LES FORGES - SIREN 440 613 461
Identité
(Entreprise radiée le 23/12/2022)
Dénomination
SCI LES FORGES
SIREN (siège)
440 613 461
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2002
Fermeture de l'établissement - 44061346100019
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/2022
Date de fin de la personne morale
24/01/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
56 RUE DES FORGES 03100 MONTLUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHET SAMUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Neris-les-Bains
Nom, Prénom(s)
RANCIER BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Huriel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/01/2002
Siret
44061346100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat, d'apport, échange ou autrement de tout immeubles bâtis ou non bâtis et généralement toutes opérations financières mobilières ou immobilières s'y rattachant.
Adresse
56 RUE 56 rue des Forges
03100 , Montluçon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2949
Date d'ajout
23/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/12/2022
Description
Dissolution à compter du 20/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/09/2022, siège de la liquidation : 113 B Rue de Rimard 03100 Montluçon, parution de la publicité légale : La Montagne paru le 14/11/2022
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
19/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2005 : Changement de qualité : RANCIER Bertrand, Co-Gérant devient Co-gérant associé Changement de qualité : BLANCHET Samuel, Co-Gérant devient Co-gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).