Entreprise : L'INDEPENDANTE DE DISTRIBUTION - SIREN 440 511 780
Identité
Dénomination
L'INDEPENDANTE DE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
440 511 780
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
20/01/2101
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation de distribution de boissons dépôt de bières vins en gros et spiritueux bières cidres soda alcool en gros ou en détail
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
53 RUE DU MARECHAL LECLERC 95440 ECOUEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THUM RICHARD , FRANCK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
VANDEPORTAL ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Verneuil-en-Halatte
Dénomination
IN EXTENSO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Senlis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44051178000015
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de distribution de boissons dépôt de bières vins en gros et spiritueux bières cidres soda alcool en gros ou en détail
Adresse
53 RUE DU MARECHAL LECLERC
95440 , ECOUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/2004
Siret
44051178000023
Enseigne
LE VICTORIA
Code APE
553A
Adresse
92 RUE SAINT-JOSEPH
60200 , COMPIEGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
731
Date d'ajout
10/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 10/05/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
81748
Date d'ajout
07/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 07/12/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00990 , date de cessation des paiements le 01/07/2015 , désigne liquidateur SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).