Entreprise : GIMA - SIREN 440 473 361
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2023)
Dénomination
GIMA
SIREN (siège)
440 473 361
Date d'immatriculation au RNE
17/01/2002
Fermeture de l'établissement - 44047336100010
- Date d'effet de la fermeture : 02/08/2022
Date de fin de la personne morale
16/01/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA VILLE EN BOIS 56430 MAURON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAURON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTGOBERT MARION , AMELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Saint-Romain-de-Colbosc
Nom, Prénom(s)
MONTGOBERT GILLES , GABRIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Mauron
Nom, Prénom(s)
MONTGOBERT LERY , AURELIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Nom, Prénom(s)
MONTGOBERT QUENTIN , GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/12/2001
Siret
44047336100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains, immeubles ou droits immobiliers que la société pourra acquérir
Adresse
1 RUE 1 rue de la Ville En Bois
56430 , Mauron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAURON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10133
Date d'ajout
27/09/2023
Description
Radiation du RCS Vannes le 27/09/2023 avec effet au 12/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/08/2022
Description
Dissolution à compter du 02/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/08/2022, liquidateur : MONTGOBERT Gilles, Gabriel, siège de la liquidation : 1 Rue de la Ville En Bois 56430 Mauron, parution de la publicité légale : Les Infos Redon Ploermel paru le 03/08/2022
Numéro d'observation
6898
Date d'ajout
13/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/02/2018 : Partant : ROUAULT Marie-Annick, Gérant Nouveau : MONTGOBERT Gilles, Gabriel, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MONTGOBERT Marion, Amélie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MONTGOBERT Quentin, Gilles, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MONTGOBERT Léry, Aurélien, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).