Entreprise : THELIER FRERES INVESTISSEMENTS - SIREN 440 358 299
Identité
Dénomination
THELIER FRERES INVESTISSEMENTS
Sigle
TFI
SIREN (siège)
440 358 299
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2001
Début d’activité
02/01/2002
Date de fin de la personne morale
23/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
INGENIERIE FINANCIERE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
38750 EUR
Adresse du siège
IMP EMILE DESSOUT 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THELIER JEAN-MARIE , EDMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
THELIER CLAUDE , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2002
Siret
44035829900012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
INGENIERIE FINANCIERE
Autres Activités
INGENIERIE FINANCIERE
Adresse
IMP EMILE DESSOUT
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMP. EMILE DESSOUT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2544
Date d'ajout
30/05/2006
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A S // NOUVELLE FORME JURIDIQUE : S A R LNOUVEAU GERANT : THELIER CLAUDE / ANCIENNEMENT PCA & ADMNOUVEAU GERANT : THELIER JEAN MARIE / ANCIENNEMENT ADMADM PARTANT : THELIER GERARDC C TIT PARTANT : PALASSET ALAIN // CC SUP PARTANT : PALASSET BRUNOPV AGE DU 26/01/06Date d'effet : 26/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Par jugement en date du 25/04/2013, le Tribunal Mixte de Comerce de Pointe-A-Pitre a prononcé la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la Société SARL - Fixe la date de cessation des paiements au 25:10/2011 - Désigne MM. KALIL et NAGAPIN, juges commissaires, Me DUMOULIN, mandataire liquidateur et Me VOUTIER, commissaire priseur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).