Entreprise : SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF - SIREN 440 339 851
Identité
Dénomination
SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF
Sigle
SIEM
SIREN (siège)
440 339 851
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2002
Début d’activité
26/12/2001
Date de fin de la personne morale
21/01/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Détention et exploitation d'un patrimoine immobilier. Production et vente d'énergie.
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
114400000 EUR
Adresse du siège
PL ETIENNE PERNET 75015 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-21
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gojkovic MIRA
Nom d'usage
Le Lay
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Bagneux
Nom, Prénom(s)
Le Gac CATHERINE , LOUISE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Gouesnou
Dénomination
GROUPE Y AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/12/2001
Siret
44033985100048
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Détention et exploitation d'un patrimoine immobilier. Production et vente d'énergie.
Adresse
PL ETIENNE PERNET
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-21
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
44033985100055
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Détention et exploitation d'un patrimoine immobilier, production et vente d'énergie.
Adresse
RUE DE LA BROCHE
79000 , NIORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2004
Siret
44033985100022
Code APE
703E
Adresse
28 RUE JOUBERT
75009 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/2004
Siret
44033985100030
Code APE
703E
Adresse
22 RUE JOUBERT
75009 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22 A 28
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2001
Siret
44033985100014
Code APE
703E
Adresse
4 RUE DU PIED DE FOND
79000 , NIORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B132454
Date d'ajout
19/07/2004
Description
La société a par décision du 20/06/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 20/06/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B132455
Date d'ajout
19/07/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2004B132452
Date d'ajout
19/07/2004
Description
MENTION FUSIONS DES SOCIETES : SCI D'ESTREES D 353 291 248 RCS MONTEREAU - SCI DE LA SEPT D 420 932 451 RCS MONTEREAU - SCI DE POMPEYRIE D 344 711 082 RCS AGEN - SCI LES BOCAGES DE VELIZY D 332 403 153 RCS NIORT - SCI LES BORDS DE LA GARONNE D 335 188 330 RCS NIORT - SCI LES GLYCINES D 342 807 989 RCS MULHOUSE - SCI LOIR BRETAGNE DEVELOPPEMENT D 348 194 051 RCS TOURS - SOCIETE CIVILE MUTUALISTE ALIBERT D 314 830 431 RCS PARIS - SCI PANORAMA D 325 033 918 RCS NIORT - SCI PROVENCE MEDITERRANEE DEVELOPPEMENT D343 789 715 RCS TOULON - SCI DE LA VALLEE DE LA SEINE D 322 284175 RCS NIORT - SCI VILLA MANET RUEIL DEVELOPPEMENT D 418 148 409 RCS PARIS - SCI DES DEUX VALLEES D 331 693 622 RCS NIORT - SCI DU 29 AVENUE VICTORIA D 412 273 625 RCS CUSSET - SCI JEAN MOULIN D 342 257 391 RCS NIORT - SCI DE LA FLEURIERE D 332 023 308 RCS NIORT - SCI DE LA FORET D 326 803 368 RCS NIORT - LA ROTONDE.D 341 080 679 RCS MOULINS - SCI LA VALLEE DU RHONE D 324 031 467RCS NIORT - SCI LE QUAI DU RHONE D 343 800 942 RCS LYON - SCI LES HAUTS DE COLOMIERS D 420 360 976 RCS AGENS - SCI MENDES FRANCE D 340 754 498 RCS BETHUNE - SCI DU MOULIN DE ROBET D 328 008 503 RCS NIORT - SCI NIORT PRES DOYEN D 399 255 652 RCS NIORT - SCI RHONE ALPES BUREAUX D 348 386 889 RCS LYON -
Numéro d'observation
2004B132453
Date d'ajout
19/07/2004
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06/06/2003
Numéro d'observation
2004B132451
Date d'ajout
19/07/2004
Description
SUITE (MENTION FUSIONS DES SOCIETES) - SCI VAUCLUSE DEVELOPPEMENT D 421 724 568 RCS TOULON - SCI DES BORDS DE L'OISE D 319 245 684 RCS NIORT - SCI ILE DE FRANCE DEVELOPPEMENT D 348 962 382 RCSPARIS - SCI LES KERMES D 340 323 344 RCS TOULON - SCI ARCOLE D 417 728 375 RCS MONTEREAU - SCI DU CANAL D 420 932 360 RCS MONTEREAU - SCI LA BUTEAUDRIE D 342 427 820 RCS NIORT - SCI VAL DE SEINE PICARDIE DEVELOPPEMENT D 345 408 561 RCS COMPIEGNE - SCI HENRI SELLIER D 440 653 871 RCS NIORT - SCI AURORE D 345 143 127 RCS COLMAR - SCI CENTRE OUEST ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT D 350 308 946 RCS NIORT - SCI GABRIEL PERI D 316 085 083 RCS NIORT - SCI GEORGES CLEMENCEAU D 314 899 782 RCS NIORT - SCI LE FONTENOY PARISDEVELOPPEMENT D 419 645 056 RCS PARIS -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).