Entreprise : HARALD THORVALD - SIREN 440 331 684
Identité
Dénomination
HARALD THORVALD
SIREN (siège)
440 331 684
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2001
Début d’activité
11/12/2001
Date de fin de la personne morale
27/12/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACHAT, CONSTRUCTION, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
162000 EUR
Adresse du siège
FERME DU MESNIL 76680 MONTEROLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAUTIN FRANCOIS-JEROME , BERNARD , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
MONTEROLIER
Nom, Prénom(s)
RUZE ESTHER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
MONTEROLIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/2001
Siret
44033168400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT, CONSTRUCTION, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACHAT, CONSTRUCTION, GESTION, EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS
Adresse
FERME DU MESNIL
76680 , MONTEROLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
674
Date d'ajout
03/05/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 20/09/2006 : PARTANT : HAUTIN DELPHINE LAURENCE MARTINE, CO-GÉRANT NOUVEAU : RUZE ESTHER, ASSOCIÉ DEPOT AU GREFFE SOUS LE NO A 318 PUBLICITE : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 9 MAI 2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE SIRET : 440 331 684 00017 CODE APE : 702C LOCATION D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS CODES ATTRIBUES PAR L'INSEE SIRENE BP 1202 76177 ROUEN CEDEX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).