Entreprise : SCI DE ROCHESSADOULE - SIREN 440 301 091
Identité
Dénomination
SCI DE ROCHESSADOULE
SIREN (siège)
440 301 091
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
06/01/2101
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'objet social n'a plus à être déclaré dans la demande d'immatriculation et est remplacé par les activités principales de l'entreprise - décret nè87-970 du 03/12/87.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3050 EUR
Adresse du siège
ANCIENNE LAMPISTERIE 30160 ROBIAC-ROCHESSADOULE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRASSEUR ANTONIN , DIDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Peyremale
Nom, Prénom(s)
DE LE HOYE VALERIE
Nom d'usage
BRASSEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Peyremale
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
44030109100011
Nom commercial
SCI DE ROCHESSADOULE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'objet social n'a plus à être déclaré dans la demande d'immatriculation et est remplacé par les activités principales de l'entreprise - décret nè87-970 du 03/12/87.
Autres Activités
L'objet social n'a plus à être déclaré dans la demande d'immatriculation et est remplacé par les activités principales de l'entreprise - décret nè87-970 du 03/12/87.
Adresse
ANCIENNE LAMPISTERIE
30160 , ROBIAC-ROCHESSADOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
834
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Régularisation des associés à compter du 06/01/2001 : BRASSEUR Alain, Associé indéfiniment responsable BRASSEUR Valérie, Associée indéfiniment responsable BRASSEUR Antonin, Didier, Associé indéfiniment responsable GIROD Janine, Gérante et Associée indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/04/2017 : Partant : BRASSEUR Alain, Associé indéfiniment responsable Partant : GIROD Janine, Gérante Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : BRASSEUR Antonin, Didier, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).