Entreprise : OSIRIS - SIREN 440 281 426
Identité
Dénomination
OSIRIS
SIREN (siège)
440 281 426
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2001
Début d’activité
11/06/2015
Date de fin de la personne morale
26/12/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition et propriété de portefeuille de valeurs mobilières, de parts de sociétés civiles immobilières, et prise d'intérêt dans des sociétés commerciales.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU PERICK 56870 LARMOR-BADEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTOLETTO ARLETTE
Nom d'usage
PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Larmor-Baden
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE JEAN , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Larmor-Baden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2015
Siret
44028142600039
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
acquisition et propriété de portefeuille de valeurs mobilières, de parts de sociétés civiles immobilières, et prise d'intérêt dans des sociétés commerciales.
Adresse
5 RUE DU PERICK
56870 , LARMOR-BADEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2001
Siret
44028142600013
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
174 BD JACQUES CARTIER
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/2012
Siret
44028142600021
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
10 RUE DE SUISSE
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7260
Date d'ajout
28/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2018 : Modifié : PHILIPPE Nicolas, Associé indéfiniment responsable, demeurant 87B rue de l'Alma 35000 Rennes Modifié : PHILIPPE Jean-Charles, Associé indéfiniment responsable, demeurant 1 square du Luxembourg 35200 Rennes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7260
Date d'ajout
28/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2018 : Modifié : PHILIPPE Nicolas, Associé indéfiniment responsable, demeurant 87B rue de l'Alma 35000 Rennes Modifié : PHILIPPE Jean-Charles, Associé indéfiniment responsable, demeurant 1 square du Luxembourg 35200 Rennes
Numéro d'observation
4019
Date d'ajout
18/08/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 11/06/2015 : Ancienne adresse : 10 Rue de Suisse 35000 Rennes Nouvelle adresse 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden Transfert du siège social à compter du 11/06/2015 : Ancienne adresse : 10 Rue de Suisse 35000 Rennes Nouvelle adresse : 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/06/2015 : Mr PHILIPPE Jean demeure 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden Mr PHILIPPE Nicolas demeure 13 square du Colombier 35000 Rennes Mr PHILIPPE Jean-Charles demeure 14 avenue Jules Maniez 35000 Rennes Mme ROUAULT Anne demeure 8 rue de la Giraudais 35170 Bruz Mme PHILIPPE Arlette demeure 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden
Numéro d'observation
4019
Date d'ajout
18/08/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 11/06/2015 : Ancienne adresse : 10 Rue de Suisse 35000 Rennes Nouvelle adresse 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden Transfert du siège social à compter du 11/06/2015 : Ancienne adresse : 10 Rue de Suisse 35000 Rennes Nouvelle adresse : 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/06/2015 : Mr PHILIPPE Jean demeure 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden Mr PHILIPPE Nicolas demeure 13 square du Colombier 35000 Rennes Mr PHILIPPE Jean-Charles demeure 14 avenue Jules Maniez 35000 Rennes Mme ROUAULT Anne demeure 8 rue de la Giraudais 35170 Bruz Mme PHILIPPE Arlette demeure 1T rue du Perick 56870 Larmor-Baden
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).