Entreprise : SOCIETE L'HENORET - SIREN 440 270 908
Identité
(Entreprise radiée le 05/02/2024)
Dénomination
SOCIETE L'HENORET
SIREN (siège)
440 270 908
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2001
Date de fin de la personne morale
23/12/2051
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
66840 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA VILLE JUNGUENAY 22950 TREGUEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TARDY LOIC , ROBERT , ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Plérin
Nom, Prénom(s)
CHATELLIER ANNE-MARIE , CLAUDE , MICHELE
Nom d'usage
LE CALVEZ
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Plérin
Nom, Prénom(s)
HOREL DAVID , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/12/2001
Siret
44027090800013
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, conseil, assistance technique
Adresse
RUE DE LA VILLE JUNGUENAY
22950 , TREGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/2014
Siret
44027090800021
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Peinture de bâtiment vitrerie papiers peints revêtements de sols et murs
Adresse
11 B RUE DE LA FREBARDIERE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4074
Date d'ajout
05/02/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1861
Date d'ajout
01/02/2024
Description
Radiation du RCS Saint-Brieuc le 01/02/2024 avec effet au 29/01/2024
Numéro d'observation
1749
Date d'ajout
31/01/2024
Description
EN DATE DU 29/01/2024, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE SOCIETE L'HENORET (SAS)
Numéro d'observation
1822
Date d'ajout
01/03/2019
Description
EN DATE DU 27/02/2019, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SOCIETE L'HENORET (SAS) A NOMME : - SELARL TCA (Me François TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
78622
Date d'ajout
01/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC en date du 27/02/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur la SELARL TCA , juge commissaire Mme LEMAIRE Laurence , juge commissaire suppléant Mr LE DU Patrice
Numéro d'observation
1821
Date d'ajout
01/03/2019
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/02/2019, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A ARRETE UN PLAN DE CESSION AU PROFIT DE Messieurs Philippe NICOL et David RIVAS.
Numéro d'observation
78626
Date d'ajout
01/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT BRIEUC en date du 27/02/2019 arrête le plan de cession au profit de : Messieurs NICOL Philippe et RIVAS David
Numéro d'observation
66769
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC En date du 17/10/2018 Autorisant la poursuite de l'activité pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
8555
Date d'ajout
19/10/2018
Description
EN DATE DU 17/10/2018, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE SOCIETE L'HENORET (SAS) POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
55204
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de RENNES , prononce en date du 25/04/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01/12/2017 désigne Mandataire judiciaire SELARL TCA (Me François TREMELOT) 9 place Duguesclin 22000 ST BRIEUC , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2733
Date d'ajout
30/04/2018
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/04/2018, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE SOCIETE L'HENORET (SAS), A NOMME : - SELARL TCA (Me François TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC , COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE ET - Me Sophie GAUTIER - 111, Bd de Lattre de Tassigny - CS 14235 - 35042 RENNES CEDEX, COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI d'assister la débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion. A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 01/12/2017 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
3891
Date d'ajout
04/06/2013
Description
Fusion - absorption de la société ENTREPRISE L'HENORET GUY (SACA), rue de la Ville Jungueney 22950 TREGUEUX (RCS SAINT BRIEUC 497 180 331) à compter du 20/05/13
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).