Entreprise : SOCIETE CIVILE DOVILLE - SIREN 440 226 884
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DOVILLE
SIREN (siège)
440 226 884
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2003
Date de fin de la personne morale
22/12/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
40 EUR
Adresse du siège
17 CHE DU HALAGE 77000 LA ROCHETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC BENOIT , ALBERT , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
La Rochette
Nom, Prénom(s)
LECLERC PERRINE , ELISABETH , ISABELLE
Nom d'usage
ANGELIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Le Mée-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LECLERC MATHILDE , FRANCOISE , JOELLE , VIOLAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1991
Commune de résidence
Paley
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/11/2001
Siret
44022688400029
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Détention et propriété, gestion de parts sociales, d'actions, de biens mobiliers et immobiliers.
Adresse
17 CHE 17 Chemin du Halage
77000 , La Rochette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/2001
Siret
44022688400011
Code APE
671C
Adresse
317 SQ DES CHAMPS ELYSEES
91080 , EVRY-COURCOURONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
246
Date d'ajout
05/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Dissolution à compter du 07/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/12/2019, liquidateur : LECLERC Benoît Albert Michel, siège de la liquidation : 17 Chemin du Halage 77000 La Rochette, parution de la publicité légale : Le Moniteur de Seine-et-Marne en date du 04/01/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/12/2003
Description
Historique des observations depuis le 23/12/2003 : Acte constitutif déposé le 14/12/2001 au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY Transfert de siège social à compter du 17/11/2003 Ancien siège social : 317, square des Champs Elysées 91026 EVRY CEDEX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).