Entreprise : SCI SIX SOUS - SIREN 440 220 895
Identité
Dénomination
SCI SIX SOUS
SIREN (siège)
440 220 895
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2001
Début d’activité
18/12/2001
Date de fin de la personne morale
17/12/2100
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
8 RUE SAINT-FRANCOIS 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAIVRE KATLEEN
Nom d'usage
MARION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
CHALONNES SUR LOIRE
Nom, Prénom(s)
MARION ETIENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
CHALONNES SUR LOIRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/2001
Siret
44022089500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
8 RUE SAINT-FRANCOIS
49290 , CHALONNES-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/12/2001
Siret
44022089500013
Code APE
702C
Adresse
73 RUE RENE GASNIER
49190 , ROCHEFORT-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9511
Date d'ajout
23/10/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL A COMPTER DU 09/03/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 73 RUE RENE GASNIER 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE NOUVELLE ADRESSE : 8 RUE ST FRANCOIS 49290 CHALONNES SUR LOIRE MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 23/01/2006 : PARTANT : MARION CECILE, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : MARION KATLEEN, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : MARION ETIENNE, GÉRANT(E) DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).