Entreprise : ICL MOIRANS TIV - SIREN 440 214 765
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2023)
Dénomination
ICL MOIRANS TIV
SIREN (siège)
440 214 765
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2001
Date de fin de la personne morale
13/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
21 RUE CLEMENT MAROT 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
UNGLIK DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Dénomination
DWW LONDON LIMITED
Qualité
Gérant
Dénomination
ACONITE MOIRANS TIV
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ACONITE NOMINEE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2001
Siret
44021476500032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
109 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2001
Siret
44021476500016
Code APE
652E
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/2003
Siret
44021476500024
Code APE
702C
Adresse
37 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/10/2022
Siret
44021476500040
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la gestion et l'exploitation par tous moyens de tous biens et droits immobiliers , l'étude et la réalisation de tous travaux d'équipement, d'aménagement et de rénovation sur tous biens et droits immobiliers la passation de tous marchés et conventions y afférents.
Adresse
21 RUE 21 rue Clément Marot
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B1929571
Date d'ajout
13/04/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2001B1929567
Date d'ajout
29/03/2023
Description
Associé unique - ACONITE MOIRANS TIV 21 rue Clément Marot 75008 PARIS 807 856 414 RCS PARIS
Numéro d'observation
2001B1929566
Date d'ajout
29/03/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 08-02-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).