Entreprise : STARVINGT - SIREN 440 196 434
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2023)
Dénomination
STARVINGT
SIREN (siège)
440 196 434
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2001
Fermeture de l'établissement - 44019643400011
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2022
Date de fin de la personne morale
13/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
38250 EUR
Adresse du siège
59 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDY DE GEYER D'ORTH JEAN-BAPTISTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
Camo PHILIPPE , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Sucy en Brie
Dénomination
CREDIT DU NORD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE D'ANALYSE ET DE GESTION - SFAG (SA)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PICARLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/11/2001
Siret
44019643400011
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS FINANCIERES AINSI QUE L'ETUDE LA CREATION LA MISE EN VALEUR L'EXPLOITATION LA DIRECTION LA GERANCE LA REGIE L'ORGANISATION LE FINANCEMENT LE CONTROLE DE TOUTES AFFAIRES OU ENTREPRISES INDUSTRIELLE COMMERCIALES FINANCIEREAGRICOLES MOBILIERES IMMOBILIERES SOIT PAR ELLE-MEME SOIT POUR SON PROPRE COMPTE OU POUR LE COMPTE DE TIERS SOIT EN SUSCITANT LA CREATION DE TOUT GROUPEMENT ASSOCIATION OU ORGANISME QUELCONQUE
Adresse
59 BD 59 boulevard Haussmann
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B1923934
Date d'ajout
21/03/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2001B1923931
Date d'ajout
06/01/2023
Description
Associé unique : CREDIT DU NORD SA, siège social : 28 place Rihour 59000 Lille, 456 504 851 RCS Lille
Numéro d'observation
2001B1923929
Date d'ajout
06/01/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 09-11-2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).