Entreprise : SHILO FILMS - SIREN 440 192 490
Identité
Dénomination
SHILO FILMS
SIREN (siège)
440 192 490
Date d'immatriculation au RNE
18/12/2001
Date de fin de la personne morale
17/12/2100
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
113 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75003 PARIS 3 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRISON GEOFFROY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/12/2001
Siret
44019249000033
Nom commercial
"SHILO FILMS"
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUCTION DE FILMS POUR LE CINEMA
Adresse
113 RUE 113 rue Vieille-du-Temple
75003 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/2001
Siret
44019249000017
Code APE
921C
Adresse
6 RUE SCIPION
75005 , PARIS 5 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M NADJARI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/09/2003
Siret
44019249000025
Code APE
921C
Adresse
15 RUE DES PLATRIERES
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001B1950424
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/09/2017 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Olivier Castello Juge Commissaire, SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy, liquidateur.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
13/10/2015
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/10/2015
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
18/03/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 18/03/2010, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201000968, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 18/09/2008, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR GUESDE LIQUIDATEUR SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME FRÉDÉRIQUE LEVY 102 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS CS10023 75479 PARIS CEDEX 10, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/07/2007
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-09-2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).